Dogfen lywodraethu NENE PARK TRUST
Rhif yr elusen: 800067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/08/1988 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 09/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/07/2011 as amended on 24 Sep 2019 as amended on 31 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
The Charity's objects are restricted specifically, only for the public benefit to provide parks and recreation grounds for the inhabitants of Peterborough and the surrounding region and for visitors with the object of improving the quality of life for such persons.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PETEBOROUGH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.