Hanes ariannol Family Holiday Charity
Rhif yr elusen: 800262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.93m | £719.55k | £1.77m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.20m | £1.31m | £2.26m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £933.88k | £487.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.90m | £1.85m | £717.11k | £1.77m | £2.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.75k | £8.27k | £2.44k | £4.19k | £9.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £73.63k | £0 | £0 | £11.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500.80k | £1.09m | £143.94k | £20.23k | £890.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £639.20k | £928.61k | £1.72m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £303.30k | £562.99k | £376.69k | £540.02k | £459.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.77k | £23.44k | £20.64k | £16.64k | £17.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.