Hanes ariannol THE THROMBOSIS RESEARCH INSTITUTE
Rhif yr elusen: 800365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.35m | £6.93m | £3.26m | £3.53m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.87m | £7.54m | £6.92m | £4.41m | £3.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500.75k | £61.32k | £2.07m | £2.77m | £250.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £107.95k | £99.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.80m | £6.79m | £735.39k | £630.16k | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.49k | £25.76k | £8.79k | £5.77k | £129.61k | |
|
Incwm - Arall | £39.59k | £57.26k | £451.13k | £22.81k | £136.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £64.87k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.87m | £7.54m | £6.92m | £4.41m | £3.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.55k | £15.00k | £15.85k | £17.50k | £17.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £23.54k | £31.59k | £23.78k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.