Hanes ariannol THE ADRIAN SWIRE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 800493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.69m | £1.42m | £1.77m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.70m | £1.33m | £1.63m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £636.73k | £276.74k | £773 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £636.73k | £0 | £773 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.19m | £1.41m | £1.42m | £1.77m | £1.36m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £250.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.70m | £1.32m | £1.62m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £9.74k | £18.03k | £17.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.64k | £52.79k | £50.32k | £45.23k | £55.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.16m | £1.65m | £1.27m | £1.57m | £1.26m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £9.74k | £18.03k | £17.19k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.