ymddiriedolwyr CORAM LIFE EDUCATION
Rhif yr elusen: 800727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Hadley | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
James Whittingham | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Olivia Margo | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Andre Charles Bailey | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Frances Soul | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
John Pickett | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Andrew Lovell | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|||||
Anthony Donald Gamble | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.