Hanes ariannol RELEASE LEGAL EMERGENCY AND DRUGS SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 801118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £843.24k | £766.50k | £803.22k | £588.86k | £938.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £627.01k | £741.58k | £707.34k | £633.55k | £751.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £681.79k | £510.16k | £628.82k | £396.72k | £732.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £481 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £161.25k | £255.94k | £173.96k | £189.50k | £203.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £200 | £394 | £451 | £70 | £1.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.57k | £969 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £627.01k | £725.71k | £682.58k | £617.59k | £730.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £15.88k | £24.76k | £15.11k | £19.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.92k | £0 | £12.75k | £11.00k | £13.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £854 | £591 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.