ymddiriedolwyr RELEASE LEGAL EMERGENCY AND DRUGS SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 801118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Krykant | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Imani Robinson | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Donnchadh Greene | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Bisola Akintoye | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Professor Toby Seddon | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Natasha Dhumma | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
AMBER MARKS | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
|
||||
DAVID ROWNTREE | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
|
||||
ROGER GOLLAND | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.