ymddiriedolwyr HARINGEY PHOENIX GROUP
Rhif yr elusen: 801165
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHLEEN CORKETT | Cadeirydd | 05 June 2017 |
|
|
||||
Gilda Daley | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Alaxander Henderson | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
WILLIAM GARWOOD | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
LINDA MARSHALL | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
JOSEPH BANNEN | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
CESAR FOLLA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.