ymddiriedolwyr THE HERSDEN NEIGHBOURHOOD CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 801402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA BRABHAM | Cadeirydd | 30 July 2013 |
|
|
||||
Sylvia Giles | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Dawn Hougham | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Ross Llewellyn | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Sarah Louise Carden | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
ELSIE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
||||
Georgina Glover | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.