ymddiriedolwyr WALTHAM FOREST DYSLEXIA ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 802993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Symonds | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Sadia Mirza | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
John Daniel McMenemy | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
Marcia Marie Brissett-Bailey | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||
CAROL ANN NEWNHAM | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
Dr KATHERINE HEWLETT | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|||||
Katherine Elizabeth Marshall | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELEANOR JANE PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.