Hanes ariannol THE CITY LITERARY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 803007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.29m | £18.49m | £18.72m | £18.10m | £18.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.24m | £20.25m | £19.80m | £18.31m | £19.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £367.00k | £351.00k | £389.00k | £204.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.06m | £8.19m | £8.02m | £8.43m | £8.62m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.00k | £81.00k | £74.00k | £62.00k | £46.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.93m | £18.21m | £18.33m | £17.87m | £17.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.00k | £4.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £245.00k | £193.00k | £315.00k | £166.00k | £354.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.00k | £0 | £2.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.24m | £20.25m | £19.80m | £18.31m | £18.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £864.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.