Dogfen lywodraethu THE CITY LITERARY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 803007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 FEBRUARY 1990, AS AMENDED 12 DECEMBER 1994, 12 FEBRUARY 1998, 20 MARCH 2002,19 JULY 2005 AND 21 OCTOBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT EDUCATION FOR ADULTS BY THE PROVISION OF COURSES MAINLY OF FURTHER EDUCATION AS DEFINED IN THE EDUCATION ACT 1996 OR ANY SUBSEQUENT AMENDMENT OR RE-ENACTMENT THEREOF AND SUCH OTHER EDUCATIONAL FACILITIES AND SERVICES AS SHALL BE DETERMINED BY THE GOVERNING BODY OF THE INSTITUTE TO MEET THE NEEDS OF ADULT STUDENTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.