Hanes ariannol MENINGITIS NOW
Rhif yr elusen: 803016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.24m | £2.81m | £2.24m | £2.05m | £2.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.63m | £3.07m | £2.09m | £1.96m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £320.63k | £5.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39m | £1.99m | £1.82m | £1.56m | £1.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.54k | £42.24k | £20.76k | £25.41k | £20 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £412.16k | £355.84k | £349.61k | £275.75k | £329.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.24k | £24.14k | £21.00k | £147 | £5.94k | |
|
Incwm - Arall | £407.76k | £396.56k | £24.66k | £188.03k | £252.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £462.19k | £164.13k | £131.70k | £328.03k | £340.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £2.21m | £1.47m | £1.36m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £788.95k | £847.12k | £609.15k | £597.73k | £728.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.70k | £58.87k | £49.77k | £44.67k | £54.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £140.07k | £121.82k | £44.76k | £87.33k | £200.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.96k | £10.91k | £2.84k | £849 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.