ymddiriedolwyr THE WOKING TALKING NEWSPAPER (1988) ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 803331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Orbaum | Cadeirydd | 04 August 2013 |
|
|||||
Georgina Farley | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Judith Bernadine Moore | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Anthony Clive Charters | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Gerald de Lacey | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
||||
Valerie Ann Clarke | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
TIMOTHY RICHARD HARRIS FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.