ymddiriedolwyr BERKHAMSTED LOCAL HISTORY AND MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 803417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kenneth Morgan | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||
Sandra Jenkins | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||||
Dr James Maxwell Guthrie Moir FIPM | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|||||||
Richard James North | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|||||||
Adrian Antony Barham | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|||||||
NORMAN SOUTER GROVES | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||||
BILL WILLETT | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|||||||
MARY CASSERLEY | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
||||||
JANICE MAY BOAKES | Ymddiriedolwr | 19 April 2012 |
|
|
||||||
ROBIN GEE | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|
||||||
ALAN CUMMINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.