Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF TAXATION TECHNICIANS
Rhif yr elusen: 803480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.02m | £2.95m | £3.44m | £3.39m | £3.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.19m | £2.67m | £2.49m | £2.53m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.68k | £21.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | £9.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.85k | £14.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.96m | £2.90m | £3.40m | £3.32m | £3.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.57k | £34.99k | £35.60k | £69.93k | £122.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £9.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.19m | £2.66m | £2.47m | £2.52m | £2.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.47k | £8.19k | £14.87k | £13.39k | £14.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £168.03k | £151.81k | £133.13k | £171.35k | £152.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.00k | £20.00k | £20.00k | £26.30k | £26.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.47k | £8.19k | £14.87k | £13.39k | £14.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.