Hanes ariannol GRANGEWOOD EDUCATIONAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 803492
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £456.75k | £317.58k | £282.97k | £346.22k | £326.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £691.07k | £788.65k | £656.77k | £531.73k | £509.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £100.09k | £85.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.