Hanes ariannol ANTHONY NOLAN
Rhif yr elusen: 803716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.72m | £55.39m | £51.38m | £53.54m | £58.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.72m | £55.26m | £51.07m | £53.04m | £60.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £860.00k | £310.00k | £360.00k | £333.00k | £333.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £315.00k | N/A | £333.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.68m | £9.14m | £8.80m | £9.05m | £8.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £531.00k | £594.00k | £320.00k | £89.00k | £118.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.34m | £45.36m | £41.89m | £44.31m | £49.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £147.00k | £194.00k | £102.00k | £89.00k | £154.00k | |
|
Incwm - Arall | £18.00k | £106.00k | £261.00k | £11.00k | £8.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £918.00k | £645.00k | £694.00k | £821.00k | £709.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.67m | £50.66m | £47.80m | £49.43m | £55.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.72m | £4.60m | £3.27m | £3.61m | £4.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £569.00k | £307.00k | £321.00k | £374.00k | £409.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.00k | £40.00k | £167.00k | £165.00k | £151.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £10.21k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £331.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.