ymddiriedolwyr ANTHONY NOLAN
Rhif yr elusen: 803716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Karina Christina Horlick | Cadeirydd | 22 July 2021 |
|
|
||||
Dr Victoria Therese Potter | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Katy Minshall | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Deborah Clare Lee | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Dr Leanne Destiny Armitage | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Matthew James Barrington Miller | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Dr Susan Esther Conroy | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Mark Ritson | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Martin John Hallam Laws | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
MICHAEL ALTENDORF | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.