Hanes ariannol THE OLD PRINCEWALEANS (UNITED KINGDOM AND IRELAND BRANCH)
Rhif yr elusen: 803771
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.75k | £26.08k | £47.13k | £43.24k | £57.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.03k | £24.65k | £32.02k | £32.80k | £41.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.