ymddiriedolwyr COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 900239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Sharp | Cadeirydd | 09 September 2021 |
|
|
||||
Esme Estella Lord | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
ROSINA JANE TUFNELL | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|||||
Richard Ingle Mr | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
TRACY CLARK | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Jonathan James Stewart Dunley | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
||||
JAMES TABOR | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.