Hanes ariannol 15BILLIONEBP
Rhif yr elusen: 1000041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71k | £1.14m | £1.25m | £3.21m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68k | £1.27m | £1.35m | £3.35m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £87.00k | £100.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £607.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.14m | £1.25m | £2.60m | £1.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £6.00k | £4.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £607.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.27m | £1.35m | £3.35m | £1.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £24.00k | £31.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.