ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST MARY'S SCHOOL HORSHAM
Rhif yr elusen: 1000327
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Ramjeet | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Paul Picton | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Katie Mogridge | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Steve Allen | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Sofia Duff | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Emma McLaughlin | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Rev Lisa Barnett | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Richard Pearson | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Ruth Summerfield | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Matthew Ayres | Ymddiriedolwr | 22 December 2017 |
|
|
||||
Paul Muggeridge | Ymddiriedolwr | 22 December 2017 |
|
|
||||
Anne Hossack | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
Jenny Holden | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.