ymddiriedolwyr MORTHYNG LIMITED
Rhif yr elusen: 1000381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN CORBRIDGE | Cadeirydd | 08 July 2015 |
|
|
||||
Sally Anne Marsh | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Agnes Fiona Featherstone | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Mark Broxholme | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
JOHN IRVING | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
CAROLE HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 14 August 2014 |
|
|
||||
JANET ELIZABETH WHEATLEY | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||
PETER RODNEY CLEMENTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.