ymddiriedolwyr THE WILDLIFE TRUST FOR BEDFORDSHIRE CAMBRIDGESHIRE NORTHAMPTONSHIRE
Rhif yr elusen: 1000412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor William Stephens | Cadeirydd | 11 October 2014 |
|
|
||||||
James John Paul Marsh | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||||
Kathryn Hageman | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||||
Matthew Gordon William Day | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||||
Kimberley Coleman | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||||
Caroline Brown | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||||
Richard James Vyse | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||||
Michael Krause | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||||
Michael Samways | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||||
Dr Hilary Mary Allison | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||||
Matthew Philip Hayes | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||||
Janet Audrey Davis | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|||||||
Hannah Mary Bartram | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||||
Rebecca Stock | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||||
Rebecca Jarrett | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||||
Professor Samuel Fraser Brockington | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||||
PAUL CHRISTOPHER MARK SOLON | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.