Hanes ariannol COWFOLD PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1000764
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.36k | £137.20k | £128.48k | £113.27k | £106.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.78k | £102.92k | £115.30k | £111.54k | £111.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £72.03k | £53.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.