Hanes ariannol DUNCOMBE SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1000947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.71k | £8.74k | £791 | £23.81k | £16.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.86k | £16.68k | £2.66k | £32.00k | £14.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.