Dogfen lywodraethu THE IRONBRIDGE HERITAGE FOUNDATION LIMITED
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/11/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/11/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/04/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/09/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/05/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/06/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/11/2014 as amended on 22 Jul 2020 as amended on 22 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE CHARITABLE PURPOSES OF THE IRONBRIDGE GORGE MUSEUM TRUST LIMITED
Maes buddion
TELFORD AND SURROUNDING AREAS
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.