Hanes ariannol STAFFORDSHIRE NORTH AND STOKE-ON-TRENT CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1001204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30m | £3.73m | £3.91m | £4.10m | £4.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.31m | £3.50m | £3.70m | £3.98m | £4.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.17m | £1.37m | £1.19m | £1.28m | £1.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £361.01k | £1.81m | £369.00k | £96.39k | £133.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £146.95k | £105.46k | £263.96k | £123.76k | £317.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.47k | £7.32k | £6.31k | £253 | £4.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.13m | £3.61m | £3.64m | £3.97m | £4.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £194 | £9 | £12 | £3 | £47 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.26m | £3.45m | £3.65m | £3.92m | £4.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.64k | £51.78k | £53.46k | £56.83k | £58.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.23k | £9.53k | £10.25k | £7.24k | £8.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.