ymddiriedolwyr STAFFORDSHIRE NORTH AND STOKE-ON-TRENT CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1001204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Grahamslaw | Cadeirydd | 01 December 2022 |
|
|||||
Keith Hoptroff | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Magda Styles | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Dawson | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Starla Willins | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Deborah Ware | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Tracy Hall | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Connor Brady | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Ann Powner | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
BERTRAM CEDRIC LAWTON | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
Emor Porteous | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
Robert John Holt | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
JAMES DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
REGINALD JOHN PEMBERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.