ymddiriedolwyr RODBOROUGH PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1001432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan McDowell | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|
||||
Emma Miladowska | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Amy Josephine Mortlock | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Freya Beard | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Catherine Forrester | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Ishen Paran | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Kate Burley | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Verity Jane Pearce | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Janine Swindell | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.