Dogfen lywodraethu BARNSLEY SEXUAL ABUSE AND RAPE CRISIS SERVICES
Rhif yr elusen: 1001452
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/05/1989 AS AMENDED ON 05/09/1990 AS AMENDED ON 25/06/1996 AS AMENDED ON 19/09/2011 AS AMENDED ON 09/12/2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE MENTAL AND PHYSICAL DISTRESS OF WOMEN WHO HAVE SUFFERED SEXUAL ASSAULT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.