ymddiriedolwyr DOMINICA NATIONAL DEVELOPMENT AND DISASTER FUND
Rhif yr elusen: 1001492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCENT Michael JOHN BA MA MBA | Cadeirydd | 01 January 1990 |
|
|
||||
Kathleen MacLean | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Dr Violet Cuffy | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Ingrid Grant | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|||||
Rochdale Alexis | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
George Henry Joseph | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
Sharon Azille | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|||||
MARVLYN GREENAWAY | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
JOSEPH VIDAL | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|||||
ETHELCA BRAND OBE, MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROSE NICHOLLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MATTHEW NICHOLLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.