Dogfen lywodraethu Colchester Toy Library
Rhif yr elusen: 1001733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH APRIL 1990 AS AMENDED ON 6TH NOVEMBER 1990 AND 23RD SEPTEMBER 1998 AS AMENDED ON 19 OCT 2004 AS AMENDED ON 30 JUN 2005 AS AMENDED ON 09 SEP 2017 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16 MAY 2019 as amended on 09 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND EDUCATE CHILDREN, IN PARTICULAR THOSE WITH ADDITIONAL NEEDS, BY THE PROVISION OF PLAY EQUIPMENT AND INSTRUCTION. TO PROMOTE THE SHARING, RESUSE AND RECYCLING OF TOYS FOR THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COLCHESTER & DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.