Dogfen lywodraethu CAMDEN VOLUNTEER BUREAU
Rhif yr elusen: 1001907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5TH MARCH 1990, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 6TH DECEMBER 1990 AND 25TH FEBRUARY 1993 as amended on 16 Mar 2016 as amended on 25 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION, SOCIAL SERVICES AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONG THOSE CLASSES IN NEED THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.