Dogfen lywodraethu ARCAID
Rhif yr elusen: 1002243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/02/1991 AS AMENDED ON 23/09/1998 AS AMENDED ON 01/10/2003 AS AMENDED ON 18/11/2009 AS AMENDED ON 17/11/2010
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS ANYWHERE IN THE WORLD OUTSIDE THE UNITED KINGDOM WHO ARE SUFFERING ANY FORM OF HARDSHIP OR PRIVATION AS A RESULT OF DROUGHT, FLOOD OR OTHER NATURAL DISASTER OR WAR, OPPRESSION OR OTHER HUMAN ACTIVITY, OR WHO, BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS, ARE IN NEED OF SUCH ASSISTANCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ANYWHERE IN THE WORLD OUTSIDE THE UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.