ymddiriedolwyr SALFORD FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1002482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa Caslake | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Nouman Bhatty | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
David Eames | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Kevin McDermott | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Marie-Grace Nkeshimana | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Dr Karen Stansfield | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Michala Marfleet | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Dr Katherine Potier de la Morandiere | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|||||
Katharine Selina Francis | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Potier | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
PETER OPENSHAW | Ymddiriedolwr | 29 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.