THE ASHWELLS AMENITY AND PLEASURE GROUND TRUST
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
providing land and buildings amenities for thye people of Earls Colne
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl
2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 11 Ebrill 1991: Cofrestrwyd
- ASHWELLS AMENITY AND PLEASURE GROUND (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayne Meleschko | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Frances Barton | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40k | £1.16k | £1.89k | £3.33k | £2.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16k | £2.53k | £3.21k | £871 | £2.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Rhagfyr 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 16 Hydref 2020 | 351 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 20TH JANUARY 1987 AS AMENDED BY SCHEME DATED 4TH MARCH 1992
Gwrthrychau elusennol
FOR THE USE AND BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF EARLS COLNE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE PARISH OF EARLS COLNE
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
14 Park Lane
Earls Colne
COLCHESTER
CO6 2RJ
- Ffôn:
- 01787224188
- E-bost:
- frances2153@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window