Hanes ariannol COMMUNITY FOUNDATION FOR CALDERDALE
Rhif yr elusen: 1002722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56m | £1.78m | £1.61m | £3.06m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £1.86m | £1.74m | £2.65m | £3.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £250.00k | N/A | £1.33m | £1.57m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £548.51k | £1.24m | £1.08m | £2.45m | £9.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £102.22k | £96.83k | £151.29k | £2.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £447.68k | £693.78k | £194.80k | £98.63k | £5.05k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £435.35k | £436.03k | £432.22k | £452.41k | £557.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.72m | £1.63m | £2.51m | £3.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £278.37k | £143.90k | £105.00k | £133.76k | £231.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.60k | £33.10k | £32.88k | £0 | £34.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.36m | £1.49m | £1.42m | £2.28m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £67.64k | £71.06k | £55.82k | £73.74k | £32.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.