ymddiriedolwyr WINTERCOMFORT FOR THE HOMELESS
Rhif yr elusen: 1003083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jane Dominey | Cadeirydd | 10 October 2017 |
|
|
||||
Emma Barker | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Archer | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Ian Barker | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
MATTHEW MCKEAGUE | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Crellen | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
||||
Anne Pollintine | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.