Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau FRANCIS MOORE
Rhif yr elusen: 217112-9
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 22/6/1900 AS VARIED BY SCHEMES OF 19/8/1930, 31/1/1939, 18/3/1974 AND 10/9/1981
Gwrthrychau elusennol
AMALGAMATED POOR CHARITIES - 1) ALMSHOUSES AND PENSIONS FOR POOR WOMEN WHO HAVE RESIDED IN CHESTERFIELD FOR AT LEAST ONE YEAR AND WHO ARE UNABLE TO MAINTAIN THEMSELVES BY THEIR OWN EXERTIONS. 2) A YEARLY SUM OF NOT MORE THAN ú50 FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE POOR OF CHESTERFIELD. 3) PENSIONS FOR POOR PERSONS WHO HAVE RESIDED IN CHESTERFIELD FOR AT LEAST ONE YEAR AND WHO ARE UNABLE TO MAINTAIN THEMSELVES BY THEIR OWN EXERTIONS.
Maes buddion
CHESTERFIELD
Hanes cofrestru
- 01 Gorffenaf 1963: Cofrestrwyd
- 21 Hydref 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.