Hanes ariannol GROUNDWORK FIVE COUNTIES
Rhif yr elusen: 1003426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.76m | £4.28m | £3.24m | £3.07m | £4.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.80m | £4.30m | £3.19m | £3.17m | £4.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £952.82k | £49.54k | £49.55k | £72.22k | £1.68m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.96k | £291.06k | £29.38k | £488.46k | £318.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.00k | £1.50k | £29.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.12k | £5.97k | £1.55k | £5.63k | £13.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.74m | £4.27m | £3.21m | £3.06m | £4.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £2.49k | £2.20k | £620 | £1.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.69m | £4.22m | £3.13m | £3.12m | £4.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.45k | £79.58k | £54.10k | £45.12k | £13.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.38k | £73.80k | £41.29k | £33.84k | £21.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.