Hanes ariannol EAST DORSET CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1003456
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.77k | £169.83k | £188.36k | £188.36k | £244.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.32k | £197.48k | £198.94k | £198.94k | £226.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £76.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £116.62k | £124.84k | £109.00k | £102.98k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.