ymddiriedolwyr THE KELSTON VILLAGE HALL AND RECREATION TRUST
Rhif yr elusen: 1003700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Constant | Cadeirydd | 30 October 2013 |
|
|
||||
Kenneth Robert Bryer | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
George Frederick Cullimore | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Dr Xavier Pierre-Jean Ficquet | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||
Michael Ian Edwards | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Vivien Waters | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Douglas Alexander John Creed | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.