Hanes ariannol WISTOW CHURCH OF ENGLAND SCHOOL CHARITY
Rhif yr elusen: 1003926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32k | £2.98k | £9.59k | £2.31k | £2.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.03k | £5.08k | £3.83k | £4.18k | £4.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.