ymddiriedolwyr BIRKENHEAD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1004202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Tomkinson | Cadeirydd | 28 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Cansfield Hobson | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Roger John Newman Glover | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Maria Collette Byrne | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Angela Tolcher | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Robert Huxley | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Dr Richard Blundell | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Dr Steve Longmore | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
David Potts | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.