Hanes ariannol HAMELIN TRUST
Rhif yr elusen: 1004432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.21m | £2.82m | £3.05m | £2.37m | £2.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.47m | £2.96m | £2.54m | £2.66m | £3.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.94m | £2.08m | £2.53m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.87k | £150.63k | £138.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £77.02k | £55.73k | £508.48k | £40.48k | £24.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £216.48k | £106.84k | £71.44k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.92m | £2.23m | £2.47m | £2.30m | £2.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £813 | £26.34k | £3.06k | |
|
Incwm - Arall | £21 | £68.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £500.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.21m | £2.78m | £2.35m | £2.62m | £3.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £266.69k | £28.15k | £197.30k | £45.15k | £99.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.84k | £46.62k | £49.55k | £63.43k | £60.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £142.41k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.