Dogfen lywodraethu HAMELIN TRUST
Rhif yr elusen: 1004432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30TH SEPTEMBER 1991 as amended on 23 May 2016 as amended on 25 Nov 2019 as amended on 29 Nov 2019 as amended on 23 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
To promote the relief of people of all ages who have learning disabilities and/or physical disability and/or sensory impairment and/or are suffering mental distress.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.