Hanes ariannol QED FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1004608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.19k | £548.88k | £990.06k | £958.97k | £988.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £325.16k | £470.18k | £885.81k | £919.31k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £561.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.06k | £149.01k | £648.19k | £332.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £5.13k | £2.27k | £5.26k | £900.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £85.17k | £909.26k | £900.97k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £458.58k | £78.54k | £52.74k | £87.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £437.69k | £859.04k | £848.62k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £32.49k | £26.77k | £70.69k | £65.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.66k | £2.88k | £4.18k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.