Hanes ariannol ROADSAFE
Rhif yr elusen: 1004973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £508.27k | £856.88k | £676.47k | £731.09k | £973.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.35k | £838.62k | £694.82k | £775.39k | £966.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £370.00k | £706.77k | £554.39k | £604.22k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £50.00k | £72.06k | N/A | £65.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £85.00k | £92.06k | £0 | £20.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.00k | £771.86k | £0 | £20.00k | £68.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £370.07k | £0 | £0 | £604.29k | £820.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £17 | £12 | £0 | £85 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £106.80k | £65.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £572.35k | £722.20k | £674.66k | £775.39k | £966.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.96k | £0 | £0 | £0 | £5.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £21.26k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £116.41k | £20.16k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.